THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY COOKRIDGE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 13 Medi 2024: Cofrestrwyd
- HOLY TRINITY CHURCH COOKRIDGE (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul William Atkinson | Cadeirydd | 08 November 2017 |
|
|||||
Sally Ann Firth | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|||||
Debra Jayne Allen | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Alan Michael Thorpe | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Dr Stewart James Prestwich | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Margaret Jennifer Workman | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Anna Louise Smithson-Brook | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Judith Elizabeth Hardy | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Patricia Swann | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Janet Bove | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Francisca Snowdon | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
Sara Louisa Nix | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
Patricia Louise Holden | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
Donald Snowdon | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
Dr John Richard Whitaker | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
DAVID RICHARD SWANN | Ymddiriedolwr | 01 August 1970 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLY TRINITY CHURCH
GREEN LANE
COOKRIDGE
LEEDS
LS16 7LP
- Ffôn:
- 01132931210
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.