Ymddiriedolwyr AWL BRO PADARN LMA CIO

Rhif yr elusen: 1213238
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

24 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Raymond Paul QUANT Cadeirydd 27 November 2024
Borth Community Hub
Derbyniwyd: Ar amser
BORTH SPORTS AND PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ROY WALFORD JONES Ymddiriedolwr 09 January 2025
Dim ar gofnod
Revd Canon Andrew Graham Loat Ymddiriedolwr 06 December 2024
THE DEAN AND CHAPTER OF ST DAVIDS CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST DAVIDS CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Elizabeth James Ymddiriedolwr 06 December 2024
BORTH SPORTS AND PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
SYDNEY GEORGE SMITH Ymddiriedolwr 03 December 2024
CYMDEITHAS CEREDIGION I'R DEILLION - CARDIGANSHIRE ASSOCIATION FOR THE BLIND
Derbyniwyd: Ar amser
DELYTH HOPKINS EVANS Ymddiriedolwr 01 December 2024
Dim ar gofnod
CYNG GARETH DAVIES Ymddiriedolwr 30 November 2024
THE LADY GRACE JAMES MEMORIAL FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 202 diwrnod
ELUNED RUTH ALISON SWANSON Ymddiriedolwr 27 November 2024
THE IRON ROOM (EGLWYSFACH)LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
EGLWYSFACH WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH DELYTH GRIFFITHS Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Rev David Lynn Rees BA(Hons), MSc, MBA(HRM) Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Nigel William Hardy Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Anne Elizabeth Saunders MA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Marie Powell Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Gillian Mary Olewicz Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Susan Jenkins BA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Richard Eynon Huws MLib (Wales) FLA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Ann Margaret Hopkins Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Heulwen Ann Barlow Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Ruth Jenkins Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dewi Evans Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Delyth Mair Morris-Jones Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Meriel Ann Ralphs Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr Valerie Hilda Norrington-Davies MSc PhD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
David Alan Jones BSc(Hons) Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod