THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARTHOLOMEW AND ST BOISIL, TWEEDMOUTH, IN THE DIOCESE OF NEWCASTLE

Rhif yr elusen: 1210890
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Tachwedd 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • TWEEDMOUTH PARISH CHURCH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Alastair Wilson MacPherson Cadeirydd 23 May 2021
Dim ar gofnod
Judith Jennings Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Stuart Mackenzie Miller Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Barbara Donaldson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Rosalind Margaret Richardson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Philip Francis Jennings Ymddiriedolwr 10 April 2022
Dim ar gofnod
Jennifer Linda MacPherson Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
KAREN LOUISE STRACHAN Ymddiriedolwr 29 April 2018
BERWICK YOUTH PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE CATHERINE WADEY Ymddiriedolwr 22 March 2016
Dim ar gofnod
Anne Margaret McCreath Ymddiriedolwr 30 April 2012
Dim ar gofnod
Philip Mason Rowett Ymddiriedolwr 30 April 2008
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Culdees, 1 West End,
Tweedmouth,
Berwick-Upon-Tweed.
TD15 2HE
Ffôn:
01289309933