Hanes ariannol ALNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 525138
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/01/2011 | 02/01/2012 | 02/01/2013 | 02/01/2014 | 02/01/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.85k | £8.04k | £11.24k | £23.69k | £19.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.16k | £8.84k | £7.88k | £30.48k | £14.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.