Ymddiriedolwyr COVENTRY DIOCESAN EVANGELICAL FELLOWSHIP

Rhif yr elusen: 1213053
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REVEREND JONATHAN NOEL JEE Cadeirydd 08 May 2024
ST PAUL'S PAROCHIAL SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, LEAMINGTON PRIORS
Derbyniwyd: Ar amser
THE COVENTRY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND ALISON JANE EVANS Ymddiriedolwr 11 April 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY ATTLEBOROUGH, NUNEATON
Derbyniwyd: 19 diwrnod yn hwyr
PHILIP ALEXANDER SEWARDS Ymddiriedolwr 10 April 2024
THE COVENTRY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND DANIEL JAMES CORLETT Ymddiriedolwr 08 April 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS ALCESTER WARWICKSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE COVENTRY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN WICKHAM Ymddiriedolwr 09 March 2024
Dim ar gofnod
REVEREND REBECCA ANNE JONES Ymddiriedolwr 09 March 2024
Dim ar gofnod
REVEREND ANDREW MARCH Ymddiriedolwr 06 March 2024
COVENTRY DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
BURTON EAGLE AND MORGAN EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MARTHA FLINT AND EMMA OSMOND EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ALLESLEY WELFARE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN BARBER
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. CHRISTOPHER'S, COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser