Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, HENLEY-ON-THAMES, IN THE DIOCESE OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1212097
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Samuel Brewster | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Sarah Lane | Ymddiriedolwr | 15 May 2025 |
|
|
||||
Amanda Wright | Ymddiriedolwr | 15 May 2025 |
|
|
||||
John Nystrom | Ymddiriedolwr | 15 May 2025 |
|
|
||||
Deborah Bruwer | Ymddiriedolwr | 15 May 2025 |
|
|
||||
Elizabeth Chambers | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|||||
Simon Wright | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Gillian Ryeland | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Peter Thomas | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||
Abbie Nimmo | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Rev Andrew Cowan | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Simon Cook | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Peter Greenman | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
Peter Jones | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Stefan Kotas | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Rev DUNCAN CARTER | Ymddiriedolwr | 26 November 1990 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.