THE ABERGAVENNY EDUCATIONAL FOUNDATION OF KING HENRY THE EIGHTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To financially assit students from King Henry VII School, Abergavenny who are going into further education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Sir Fynyw
Llywodraethu
- 04 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART clifford ROGERS | Cadeirydd |
|
||||||
Bryony Nicholson | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Butler | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|||||
Marilyn Rees | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Matthew Binmore | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Sydney Gerald Cooper | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Rev Malcom Clifford Lane | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Elspeth Lewis | Ymddiriedolwr | 12 September 2014 |
|
|
||||
SHEILA WOODHOUSE | Ymddiriedolwr | 10 December 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DAVID WOODHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN HICKMAN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.36k | £12.61k | £12.85k | £13.15k | £13.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.15k | £9.69k | £9.69k | £12.08k | £9.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 11 Hydref 2021 | 286 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 26 FEBRUARY 1965
Gwrthrychau elusennol
1. PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS, OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY, FOR THE ABERGAVENNY, KING HENRY VII COUNTY SECONDARY SCHOOL 2. THE BENEFIT OF THE PERSONS OF EITHER SEX WHO HAVE NOT ATTAINED THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE RESIDENT IN THE BOROUGH OF ABERGSVENNY OR WHO HAVE FOR NOT LESS THAN TWO YEARS AT ANY TIME ATTENDED AS PUPILS AT A SCHOOL IN THE SAID BOROUGH, AND WHO, IN THE OPINION OF THE GOVERNORS ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE
Maes buddion
BOROUGH OF ABERGAVENNY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wrens Nest
Llanvetherine
ABERGAVENNY
Gwent
NP7 8RG
- Ffôn:
- 07966117956
- E-bost:
- matthew.binmore@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window