THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF JOHN SELLER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Schools, Youth Club, Scouts, organisations of an educational character in the Parish
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- JOHN SELLERS' TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stefan Collier | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||||
SUE ROBSON | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
||||||
MARGARET PARKER | Ymddiriedolwr | 12 July 2013 |
|
|||||||
JANET BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/01/2020 | 02/01/2021 | 02/01/2022 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £424 | £2.69k | £928 | £1.70k | £545 | |
|
Cyfanswm gwariant | £250 | £750 | £0 | £550 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2023 | 18 Tachwedd 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2022 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2021 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2020 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 29TH JUNE 1907
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF BOOKS OR FITTINGS FOR A SCHOOL LIBRARY, PRIZES FOR PROFICIENCY, EXHIBITIONS FOR EDUCATION HIGHER THAN ELEMENTARY, OR PAYMENT OF EDUCATIONAL FEES OR EQUIPMENT TO ENABLE YOUNG PERSONS TO ATTEND ANY EVENING SCHOOL, DAY OR EVENING CLASSES, OR COURSES OF INSTRUCTION. BOOKS OR FITTINGS FOR A SCHOOL LIBRARY, OR APPARATUS SUITABLE FOR OBSERVATION OR NATURE STUDY FOR THE USE OF SCHOLARS ATTENDING A PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OR EVENING SCHOOL OR PAST SCHOLARS OF ANY SUCH SCHOOL RESIDING IN THE BENEFICIAL AREA; PRIZES, EXHIBITIONS; FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE YOUNG PERSONS TO ATTEND EVENING SCHOOL, DAY OR EVENING CLASSES OR COURSES OF INSTRUCTION.
Maes buddion
PARISH OF CHRISTLETON OR LITTLETON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Little Mere
Christleton
CHESTER
CH3 7AA
- Ffôn:
- 01244335810
- E-bost:
- PAULINE@SPECACCOUNTING.CO.UK
- Gwefan:
-
7.LittleMereChristletonCheshireCH37AA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window