ymddiriedolwyr THE CYRIL EDWARD GOURLEY VICTORIA CROSS ENDOWMENT
Rhif yr elusen: 525987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DAVID MARTYN LONEY | Cadeirydd | 09 February 2014 |
|
|
||||
Michael Twist | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Sofia Katerina Palios | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Rev Noel Sharp | Ymddiriedolwr | 17 February 2024 |
|
|||||
ANTHONY COX | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Keith Jeremy Williams | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Mark Waller | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Michael J Cockburn | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Simeon Clarke | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Gray | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Deborah Ann Ellis | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Jennifer Johnson | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Mark Bellamy | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
CAROLINE ASHCROFT | Ymddiriedolwr | 06 November 2012 |
|
|
||||
MICHAEL LANDON BYRNE MBE, FCA | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.