Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS NORTH STREET, YORK

Rhif yr elusen: 1212556
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rt Revd Glyn Hamilton Webster Cadeirydd 07 June 2022
PARISH ESTATE CHARITY (ALL SAINTS, NORTH STREET)
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S BISHOPHILL JUNIOR, YORK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jeremy Peter Robert Nolan Ymddiriedolwr 22 May 2022
PARISH ESTATE CHARITY (ALL SAINTS, NORTH STREET)
Derbyniwyd: Ar amser
STEVEN RICHARD ASTON Ymddiriedolwr 16 September 2015
PARISH ESTATE CHARITY (ALL SAINTS, NORTH STREET)
Derbyniwyd: Ar amser
Charles William Agg Ymddiriedolwr 15 April 2002
WIGGINTON BOWLING CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID ANTHONY GEORGE TITCHENER Ymddiriedolwr 12 April 1999
PARISH ESTATE CHARITY (ALL SAINTS, NORTH STREET)
Derbyniwyd: Ar amser
Dr ROBERT DADD CAMPLING RICHARDS Ymddiriedolwr 27 May 1989
PARISH ESTATE CHARITY (ALL SAINTS, NORTH STREET)
Derbyniwyd: Ar amser
ESCRICK SCHOOL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE FEOFFEES OF ST MICHAEL'S SPURRIERGATE, YORK
Derbyniwyd: Ar amser
ST HELEN'S BELL FUND CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Merry Rose Cecil Norman Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Clarissa, Wei Yee Nolan Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
John George Norman Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Timothy John Moore Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod