Hanes ariannol SAMLESBURY HALL TRUST
Rhif yr elusen: 526052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.24m | £776.67k | £1.25m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.35m | £956.85k | £1.34m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £42.05k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £538.93k | £17.87k | £347.78k | £258.43k | £11.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.06m | £1.20m | £368.86k | £961.27k | £1.68m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.17k | £22.90k | £52.44k | £20.60k | £63.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £143 | £3.91k | £7.59k | £6.28k | £7.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £529.83k | £7.56k | £0 | £2.75k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £177.26k | £210.96k | £255.37k | £443.93k | £307.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £926.66k | £1.14m | £701.48k | £892.90k | £1.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.03k | £5.35k | £7.86k | £13.34k | £7.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £44.63k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.