ymddiriedolwyr SAMLESBURY HALL TRUST
Rhif yr elusen: 526052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Mary Adams | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Jason Karl | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer Clough | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Ronald Ashton | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
David McCraith | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Catherine Mallord | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
LILLIAN CROSTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|||||
GREGORY TURNER | Ymddiriedolwr | 27 July 2012 |
|
|||||
DUNCAN ISHERWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER CLANCY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.