Hanes ariannol BROOKVALE
Rhif yr elusen: 526086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.43m | £3.39m | £3.63m | £3.47m | £3.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.57m | £3.61m | £3.49m | £3.97m | £4.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.17m | £3.09m | £2.97m | £3.09m | £3.09m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £65.98k | £166.00k | £46.17k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.78k | £33.76k | £304.98k | £104.89k | £39.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.17m | £3.09m | £2.97m | £3.09m | £3.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £195.58k | £201.54k | £187.34k | £229.89k | £321.19k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £65.98k | £166.00k | £46.17k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £32.50k | £250.00k | £77.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.54m | £3.58m | £3.44m | £3.89m | £4.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.32k | £35.71k | £45.48k | £85.39k | £48.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.46k | £9.46k | £12.93k | £14.01k | £18.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £34.32k | £2.92k | £12.88k | £85.39k | £19.51k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.