THE ROYAL SCHOOL FOR THE BLIND CHARITY, LIVERPOOL

Rhif yr elusen: 526090
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity provides education & care of the highest quality for multiple disabled, visually impaired young people aged 2-19plus. The School offers educational placements for children with visual impairments and complex needs for both day and residential children. Rushton Futures offers a structured day service for young adults with visual impairments and can be described as having complex needs

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Medi 1963: Cofrestrwyd
  • 28 Ebrill 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WAVERTREE SCHOOL FOR THE BLIND (Enw gwaith)
  • THE ROYAL SCHOOL FOR THE BLIND, LIVERPOOL (Enw blaenorol)
  • THE SCHOOL FOR THE INDIGENT BLIND AT LIVERPOOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JANE WOOSEY Cadeirydd 01 October 2015
Dim ar gofnod
Dr Claire Penketh Ymddiriedolwr 12 December 2024
Dim ar gofnod
John Hussey Ymddiriedolwr 12 December 2024
CITY OF LIVERPOOL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (INC)
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM SINDEN Ymddiriedolwr 15 December 2022
Dim ar gofnod
MARILYN MACCOSS Ymddiriedolwr 26 May 2016
Dim ar gofnod
COLONEL MARTIN GRAHAM CLIVE AMLOT OBE, DL Ymddiriedolwr
LIVERPOOL GEOLOGICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr SANDRA LESLEY WINCHESTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BRIAN LAWLOR LL.B Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN ISABEL GEORGE LL.B. M.PH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID WITHEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ALLAN PERRY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.28m £4.42m £4.48m £4.81m £4.68m
Cyfanswm gwariant £3.20m £3.93m £4.49m £5.75m £6.02m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £160.28k £97.20k £44.19k £163.62k £69.10k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.88m £4.10m £4.21m £4.38m £4.30m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £238.68k £219.73k £224.85k £250.71k £297.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £9.02k £4.61k
Incwm - Cymynroddion £111.10k £67.22k £25.88k £135.66k £7.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.15m £3.88m £4.44m £5.70m £5.97m
Gwariant - Ar godi arian £50.15k £50.20k £53.24k £54.21k £49.75k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £14.72k £19.62k £20.15k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £53.24k £54.21k £49.75k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £5.77m £5.67m £6.07m £6.24m £6.52m
Buddsoddiadau tymor hir £10.62m £10.44m £12.02m £10.87m £9.90m
Cyfanswm asedau £1.86m £2.44m £2.37m £1.22m £1.05m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £140.85k £91.88k £354.31k £309.04k £337.85k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 01 Gorffennaf 2024 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 01 Gorffennaf 2024 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 25 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 25 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 10 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 10 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 24 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 24 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED AT LIVERPOOL 20 MARCH 1883
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE APPLIED FOR THE ANNUAL EXPENSES OF THE SCHOOL FOR THE BLIND.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 03 Medi 1963 : Cofrestrwyd
  • 28 Ebrill 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Royal School For The Blind
Liverpool
Church Road North
LIVERPOOL
L15 6TQ
Ffôn:
01517331012