JOHN JAMES ROWE'S FOUNDATION FOR GIRLS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust was established to receive income from its investments and to make grants to needed causes as determined by a management committee. The Fund supports grants to assist individual girls and young women aged between 11 to 25 in training and education where it is recognised that there is a need for such financial assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Wirral
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDE COX | Cadeirydd |
|
|
|||||
Gillian Gargan | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Claire Madeloso | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Andy Crawford | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
DELIA OWEN | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|||||
ANNE VENABLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.31k | £15.85k | £22.28k | £20.20k | £21.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.12k | £8.28k | £7.00k | £2.75k | £2.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 26TH SEPTEMBER, 1956. AS VARIED BY SCHEME DATED THE 13TH OF FEBRUARY 1975 AS AMENDED BY RESOLUTION 9TH SEPTEMBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
BOARDING OUT, CLOTHING, APPRENTICING OR PROVIDING HOLIDAYS FOR GIRLS WHO HAVE LOST EITHER OF BOTH OF THEIR PARENTS, OR WHOSE PARENTS ARE SEPARATED OR DIVORCED, OR WHOSE HOME CONDITIONS ARE UNSATISFACTORY. EXHIBITIONS FOR SECONDARY OR FURTHER EDUCATION. ASSISTANCE TO ENTER A PROFESSION, TRADE OR CALLING. OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION AND TRAINING OF GIRLS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MERSEYSIDE YOUTH ASSOCIATION LTD
ABNEY BUILDING
65-67 HANOVER STREET
LIVERPOOL
L1 3DY
- Ffôn:
- 0151 702 0700
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window