Ymddiriedolwyr THE PCC OF HOLLINGTON ST JOHN WITH ST PETER & ST PAUL
Rhif yr elusen: 1213251
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Tobias Joseph Lancaster | Cadeirydd | 10 March 2025 |
|
|
||||
RICHARD CARLISLE LANE | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|||||
Thomas Redwin Collins | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|||||
Sally Ella Marchant | Ymddiriedolwr | 27 April 2012 |
|
|||||
MICHAEL BOYDE GLYNN | Ymddiriedolwr | 29 April 1966 |
|
|
||||
Angela Caroline Double | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Susan Freda Close | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
John Frederick Mercer | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Howard Frederick Moverly Greening | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
David Stephen Allen | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Clifford Green | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev Maureen Hinkley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Amanda Carol Green | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Eric Norman Sumnall | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.