THE WINWICK EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Financial support of four specific Church of England primary schools in north Warrington and small grants to further education students living in that same specific area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- St Helens
- Warrington
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY DOUGLAS MAINES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Keith Laird | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Michael Matthews | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Cllr Jeanie Bell | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Seve Gomez-Aspron | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
EDITH SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES DAVID BANKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62k | £2.49k | £675 | £0 | £3.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.95k | £1.37k | £0 | £3.00k | £428 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Tachwedd 2023 | 205 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Chwefror 2023 | 296 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 22 Chwefror 2022 | 298 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 25TH OCTOBER 1968
Gwrthrychau elusennol
THE NET YEARLY INCOME OF THE FOUNDATION SHALL BE APPLIED BY THE GOVERNORS IN ONE OR BOTH OF THE FOLLOWING WAYS:- (A) IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO ANY VOLUNTARY ORGANISATION HAVING CHARITABLE OBJECTS DIRECTED TO EDUCATING OR IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF BENEFICIARIES BY DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL AND MORAL CAPACITIES THROUGH THEIR LEISURE-TIME ACTIVITIES; (B) IN OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF BENEFICIARIES. (BENEFICIAL AREA - ECCLESIASTICAL PARISHES OF WINWICK, NEWTON ST PETER'S, NEWTON ALL SAINTS, EMMANUEL WARGRAVE, ST JOHN'S EARLESTOWN, LOWTON ST MARY'S AND LOWTON ST LUKE'S.)
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Forshaws Davies Ridgway Llp
17-21 Palmyra Square South
Warrington
WA1 1BW
- Ffôn:
- 01925230000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window