Hanes ariannol NAZARENE THEOLOGICAL COLLEGE
Rhif yr elusen: 526675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.58m | £1.52m | £1.50m | £1.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.43m | £1.34m | £1.44m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £44.49k | £57.60k | N/A | £18.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £278.00k | £279.15k | £293.25k | £278.14k | £365.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £1.11m | £1.02m | £1.01m | £1.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.72k | £3.76k | £3.09k | £2.83k | £5.96k | |
|
Incwm - Arall | £122.77k | £186.71k | £195.02k | £205.53k | £213.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.49m | £1.43m | £1.34m | £1.44m | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.09k | £471 | £69 | £2.69k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.27k | £13.21k | £9.82k | £17.58k | £24.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.