NAZARENE THEOLOGICAL COLLEGE

Rhif yr elusen: 526675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of theological education in the HE sector

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Ebrill 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1163648 MANCHESTER CENTRE FOR THE STUDY OF CHRISTIANITY AN...
  • 06 Awst 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE BRITISH ISLES NAZARENE COLLEGE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Iain McGookin Ymddiriedolwr 29 November 2024
Dim ar gofnod
Shirley Berry Ymddiriedolwr 29 November 2024
Dim ar gofnod
Rosemary Amanda Arnold-Knights Ymddiriedolwr 29 November 2024
Dim ar gofnod
Dr DEIRDRE BROWER LATZ Ymddiriedolwr 13 November 2024
Dim ar gofnod
Esther Elizabeth Newton Ymddiriedolwr 13 November 2024
Dim ar gofnod
Rev Antonie Holleman Ymddiriedolwr 13 November 2024
Dim ar gofnod
Dr Graham Greenlee Ymddiriedolwr 09 March 2024
Dim ar gofnod
ANDREW MARK BOLTON Ymddiriedolwr 09 March 2024
MANCHESTER BROOKLANDS CHURCH OF THE NAZARENE
Received: 1 day late
Kenneth George Jeffrey Baker Ymddiriedolwr 09 March 2024
Dim ar gofnod
HELEN JANE ROBERTS Ymddiriedolwr 10 March 2023
SHEFFIELD CHURCH OF THE NAZARENE
Derbyniwyd: Ar amser
Finlay Mackinnon Ymddiriedolwr 14 March 2022
Dim ar gofnod
Philip John Pleace Howard Ymddiriedolwr 21 November 2021
Dim ar gofnod
Rev Elsie Lorraine Bell Ymddiriedolwr 17 April 2021
Dim ar gofnod
Rev Arthur Snijders Ymddiriedolwr 01 November 2020
Dim ar gofnod
Rev Ruth Turner Ymddiriedolwr 07 June 2019
Dim ar gofnod
Rev Carl Ryan McCann Ymddiriedolwr 23 March 2019
CHURCH OF THE NAZARENE BRITISH ISLES SOUTH DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
STEVEN FRANCIS LEACH Ymddiriedolwr 20 March 2016
Dim ar gofnod
Ian Burleigh Ymddiriedolwr 15 September 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.58m £1.52m £1.50m £1.72m £1.64m
Cyfanswm gwariant £1.43m £1.34m £1.44m £1.68m £1.63m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £44.49k £57.60k N/A £18.39k £17.82k
Incwm o roddion a chymynroddion £279.15k £293.25k £278.14k £365.17k £310.95k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.11m £1.02m £1.01m £1.14m £1.11m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.76k £3.09k £2.83k £5.96k £14.06k
Incwm - Arall £186.71k £195.02k £205.53k £213.01k £201.91k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.43m £1.34m £1.44m £1.68m £1.63m
Gwariant - Ar godi arian £471 £69 £2.69k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £13.21k £9.82k £17.58k £24.05k £12.77k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Asedau hunan ddefnydd £1.97m £1.95m £1.93m £1.92m £1.98m
Buddsoddiadau tymor hir £120.23k £111.33k £161.04k £161.40k £162.48k
Cyfanswm asedau £927.64k £1.21m £1.35m £1.32m £1.19m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £304.59k £383.20k £441.41k £365.85k £288.98k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 23 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 23 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 19 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 19 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 24 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 24 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 21 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 21 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NAZARENE THEOLOGICAL COLLEGE
DENE ROAD
DIDSBURY
MANCHESTER
M20 2GU
Ffôn:
01614381926