Dogfen lywodraethu NAZARENE THEOLOGICAL COLLEGE
Rhif yr elusen: 526675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25/06/1970 AS AMENDED ON 02/02/1990 AS AMENDED ON 01/02/1991 AS AMENDED ON 16/05/2006 AS AMENDED ON 17/11/2012 as amended on 28 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF A COLLEGE FOR THE PROMOTION OF CHRISTIAN EDUCATION AS SET FORTH IN THE MANUAL OF THE CHURCH OF NAZARENE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.