Hanes ariannol ROSSALL SCHOOL

Rhif yr elusen: 526685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.41m £12.29m £15.52m £16.38m £18.78m
Cyfanswm gwariant £12.19m £12.40m £15.34m £16.99m £19.40m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £991.79k £587.78k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £188.15k £25.62k £102.89k £88.37k £163.94k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £189.51k £181.40k £371.42k £477.59k £527.24k
Incwm - Weithgareddau elusennol £9.82m £11.28m £14.79m £15.53m £17.82m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £216.37k £217.07k £253.39k £285.83k £272.58k
Incwm - Arall £991.79k £587.78k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.97m £12.24m £15.07m £16.61m £18.95m
Gwariant - Ar godi arian £219.47k £164.44k £275.48k £377.68k £449.48k
Gwariant - Llywodraethu £32.79k £32.52k £40.07k £51.96k £43.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £598 £232 £0 £378 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0