Hanes ariannol CHETHAM'S HOSPITAL SCHOOL AND LIBRARY
Rhif yr elusen: 526702
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.93m | £10.68m | £12.36m | £11.90m | £13.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.21m | £11.71m | £11.29m | £12.10m | £12.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.82m | £6.62m | £7.21m | £7.59m | £7.29m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.00m | £546.15k | £1.68m | £943.72k | £1.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £447.33k | £562.82k | £291.13k | £160.98k | £490.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.34m | £9.40m | £9.73m | £10.57m | £10.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £140.99k | £172.91k | £182.27k | £226.78k | £262.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £481.77k | £0 | £96.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.68m | £71.80k | £1.23m | £137.10k | £1.29m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.46m | £10.81m | £10.62m | £11.53m | £11.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £756.64k | £899.28k | £259.03k | £571.43k | £860.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £91.05k | £96.46k | £97.41k | £103.56k | £143.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.62k | £7.55k | £24.53k | £62.45k | £49.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £408.34k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.