SALISBURY HOUSE

Rhif yr elusen: 526739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (152 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity contributes to the maintenance of the buildings of Childwall CE Primary School and provides educational grants to current and former pupils out of investment income.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £38,184
Cyfanswm gwariant: £22,249

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Hydref 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NICHOLAS GEOFFREY PYE Cadeirydd
ELIZABETH JOLLY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ME WOOLFE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
IDK CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Andrew Doyle Ymddiriedolwr 15 February 2024
Dim ar gofnod
Rev Andrew Colmer Ymddiriedolwr 03 July 2019
Dim ar gofnod
VIVIEN FLORENCE KERR Ymddiriedolwr 17 January 2018
EAST WAVERTREE AND CHILDWALL COMMUNITY ASSOCIATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, CHILDWALL
Derbyniwyd: Ar amser
Wendy Mason Ymddiriedolwr 16 July 2017
LIVERPOOL LEARNING PARTNERSHIP LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Louise Elizabeth Davies Ymddiriedolwr 26 March 2015
Dim ar gofnod
Dr Stuart Howard McClelland Ymddiriedolwr 11 October 2013
AIGBURTH COMMUNITY CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
DELIA OWEN Ymddiriedolwr 26 June 2013
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, CHILDWALL
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN JAMES ROWE'S FOUNDATION FOR GIRLS
Derbyniwyd: Ar amser
REV HUGH LEA-WILSON Ymddiriedolwr 26 June 2013
Dim ar gofnod
ALASTAIR EDWARD RAMSAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JONATHAN DAVID BIRD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PETER LESLIE WOODWARD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Jane Griffiths Ymddiriedolwr
WARRINGTON TRAINING COLLEGE INCORPORATED (ST KATHARINES COLLEGE)
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER WOOLTON
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £29.77k £29.68k £29.28k £31.34k £38.18k
Cyfanswm gwariant £12.33k £23.32k £8.44k £25.04k £22.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Ebrill 2025 152 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Ebrill 2025 152 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Mawrth 2024 122 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Mawrth 2024 122 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
66 CHILDWALL PARK AVENUE
LIVERPOOL
L16 0JQ
Ffôn:
01512377777
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael