THE SUNDERLAND ORPHANAGE AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide financial assistance by the way of pocket money, student and clothing allowances to children who have one or two deceased, disabled, separated or divorced parents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Sunderland
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 1965: Cofrestrwyd
- THE SUNDERLAND ORPHANAGE EDUCATIONAL FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Councillor Stephen Lewis Elms | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Councillor Ehthesham Haque | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Rev Clare MacLaren-Sheppard | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|||||
Kathleen Wilson | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|||||
MICHAEL DIXON | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|||||
DAVID SNOWDON | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|||||
LINDA COLLING | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|
||||
COUNCILLOR ROSALIND COPELAND | Ymddiriedolwr | 02 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.81k | £21.49k | £22.01k | £22.85k | £23.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.00k | £18.85k | £32.95k | £25.45k | £35.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 29 MAY 1964
Gwrthrychau elusennol
(A)PROVIDING BOARD,POCKET MONEY,CLOTHING,TOOLS,INSTRUMENTS OR BOOKS,AND IN PAYING THE COST OF REASONABLE HOLIDAYS AND SPECIAL MEDICAL TREATMENT,FOR BENEFICIARIES WHO ARE ATTENDING ANY SCHOOL,UNIVERSITY OR OTHER PLACE OF LEARNING APPROVED BY THE PRINCIPALS;(B)AWARDING TO BENEFICIARIES SCHOLARSHIPS,BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT ANY SCHOOL,UNIVERSITY OR OTHER PLACE OF LEARNING APPROVED BY THE PRINCIPALS;(C)PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE,OUTFITS,CLOTHING,TOOLS,INSTRUMENTS OR BOOKS TO HELP BENEFICIARIES ON LEAVING SCHOOL,A UNIVERSITY OR ANY OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TO PREPARE FOR,OR TO ENTER,A PROFESSION,TRADE OR CALLING;(D)AWARDING SCHOLARSHIPS OR MAINTENANCE ALLOWANCES TO ENABLE BENEFICIARIES TO TRAVEL ABROAD TO PURSUE THEIR EDUCATION;(E)PROVIDING,OR ASSISTING THE PROVISION OF,FACILITIES,OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY,FOR RECREATION AND SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING,INCLUDING THE PROVISION OF COACHING IN ATHLETICS,SPORTS AND GAMES,FOR BENEFICIARIES WHO ARE RECEIVING PRIMARY,SECONDARY OR FURTHER EDUCATION;AND(F)PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE BENEFICIARIES TO STUDY MUSIC OR OTHER ARTS.
Maes buddion
COUNTY BOROUGH OF SUNDERLAND AND NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 JOHN STREET
SUNDERLAND
TYNE AND WEAR
SR1 1QU
- Ffôn:
- 01915656561
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window