WITTON GILBERT EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
advertise availability of funding, recieve and process applications , issue cheques and administrate accounts
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Durham
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
- THE FINNEY CHARITY (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Caroline Dick | Cadeirydd | 30 September 2014 |
|
|||||
Rev Michael John Peers | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|||||
Patricia Bainbridge | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Emma Waldock | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
David Wilcox | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
FRANK MORRELL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71k | £1.89k | £1.44k | £1.61k | £1.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20k | £1.80k | £1.80k | £900 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 11 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Mawrth 2022 | 226 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 3 NOVEMBER 1922 AS VARIED BY SCHEE DATED 27 JUNE 1938
Gwrthrychau elusennol
1. ASSISTING BOYS OR GIRLS FOR PURPOSES OF EDUCATION OTHER THAN ELEMENTARY. 2. ATTENDING TO HEALTH OR PHYSICAL CONDITION OF CHILDREN ATTENDING PUBLIC ELEMENTARY SCHOOLS. 3. OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING, OF BOYS AND GIRLS OF THE POORER CLASSES.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF WITTON GILBERT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 Hillside
Witton Gilbert
DURHAM
DH7 6RB
- Ffôn:
- 07904718423
- E-bost:
- cowanlm1@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window