SPALDING GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 30 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- THE GOVERNORS OF SPALDING GRAMMAR SCHOOL (Enw gwaith)
- THE QUEEN ELIZABETH ROYAL FREE GRAMMAR SCHOOL SPALDING (Enw gwaith)
- SPALDING GRAMMAR SCHOOL (BOYS) (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John David Bennett | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Sir John Hayes CBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Daran Cass Bland | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Alan Faulkner | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
||||
Adrian Cunnington | Ymddiriedolwr | 12 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £803 | £1.32k | £629 | £579 | £2.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.64k | £2.51k | £7.66k | £2.24k | £4.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Ebrill 2025 | 282 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 14TH SEPTEMBER 1911 AS VARIED SCHEME 11TH NOVEMBER 1913, 10TH FEBRUARY 1922, 15TH SEPTEMBER 1933 AS AMENDED BY ARTICLES OF GOVERNMENT DATED 8TH DECEMBER 1949. as amended on 24 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
UP KEEP AND MAINTENANCE OF SCHOOL PREMISES KNOWN AS SPALDING GRAMMER SCHOOL (BOYS). PROVISION OF EXHIBITIONS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, TRANING COLLEGE, NOT EXCEEDING FOUR YEARS, TO PUPILS WHO HAVE ATTENDED THE SCHOOL FOR NOT LESS THAN TWO YEARS.
Maes buddion
URBAN DISTRICDT OF SPALDING
Elusennau cysylltiedig
- 30 Ebrill 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SPALDING GRAMMAR SCHOOL
PRIORY ROAD
SPALDING
PE11 2XH
- Ffôn:
- 01775765800
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window