Hanes ariannol THE KING'S SCHOOL WORCESTER DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 527530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £750.16k | £210.23k | £369.60k | £1.48m | £205.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.93k | £186.43k | £241.70k | £351.99k | £347.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £691.91k | N/A | N/A | £1.46m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £58.23k | N/A | N/A | £17.60k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23 | N/A | N/A | £1.42k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | N/A | N/A | £6.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £173.51k | N/A | N/A | £314.24k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.42k | N/A | N/A | £37.75k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.60k | N/A | N/A | £4.04k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £170.66k | N/A | N/A | £310.20k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £23.48k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.