Hanes ariannol ST HUGH'S SCHOOL (WOODHALL SPA) LIMITED
Rhif yr elusen: 527611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £1.98m | £2.02m | £2.28m | £2.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.09m | £1.88m | £2.02m | £2.36m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £108.12k | £83.78k | £99.91k | £123.89k | £133.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.03k | £83.55k | £9.74k | £4.54k | £2.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.44k | £22.51k | £26.12k | £17.87k | £26.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.00m | £1.85m | £1.97m | £2.23m | £2.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.30k | £16.20k | £7.69k | £22.49k | £33.90k | |
|
Incwm - Arall | £30.72k | £6.88k | £1.49k | £5.19k | £4.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £4.54k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.07m | £1.86m | £2.00m | £2.35m | £2.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.26k | £21.04k | £22.76k | £12.98k | £18.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.71k | £21.29k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.