LADY FRAISER'S CHARITY NO 2

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THERE ARE NO MONEY RAISING ACTIVITIES TO THIS TRUST. THE ONLY INCOME IS FROM A SMALL INVESTMENT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 28 Medi 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL CHAPMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||||
ANNETTE MARY RHODES | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|||||||
Jane King | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||||
GEORGE WILLIAM SLY | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1 | £4 | £45.00k | £785 | £1.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £1.75k | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 554 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Tachwedd 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 21ST OCTOBER 1898 AS VARIED BY SCHEME DATED 5 MAY 1993.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PROMOTION OF EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE RESIDENT IN THE PARISH OF SURFLEET AND WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREDUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING-(A) IN AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, BURSARIES, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY, COLLEGE OF EDUCATION, OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER (INCLUDING PROFESSIONAL AND TECHNICAL) EDUCATION APPROVED FOR THE PURPOSE BY THE TRUSTEES;(B) IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO ASIST SUCH PERSONS TO PURSUE THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC AND OTHER ARTS), TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE THEREOF, OR TO PREPARE FOR OR ENTER A PROFESSION, TRADE, OCCUPATION OR SERVUCE ON LEAVING SCHOOL, UNIVERSITY, OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT.
Maes buddion
PARISH OF SURFLEET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17
Station Road
Surfleet
Spalding
PE11 4DA
- Ffôn:
- 01775680404
- E-bost:
- judyandmike50@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window