DESFORD PAROCHIAL CHARITIES (APPRENTICING AND EDUCATIONAL)

Rhif yr elusen: 527987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education and training for children and young people, make grants to individuals. Income is derived from renting out 3 fields within the parish, plus family activities in the fields and nature walks.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £4,302
Cyfanswm gwariant: £4,269

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BARN'S CHARITY DESFORD (Enw gwaith)
  • DESFORD PAROCHIAL CHARITIES (Enw blaenorol)
  • DESFORD PAROCHIAL CHARITIES (APPRENTICING AND EDUCATIONAL) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Gareth Hutchinson Cadeirydd 22 February 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT BARTHOLOMEW, KIRBY MUXLOE
Derbyniwyd: Ar amser
Averil Brooker Ymddiriedolwr 26 October 2022
DESFORD PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Karen Margaret Osborne Ymddiriedolwr 17 December 2020
DESFORD PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Ceinwen Ann Tilley Ymddiriedolwr 17 December 2020
DESFORD PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Marie Lockley Ymddiriedolwr 17 November 2020
DESFORD IN BLOOM
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DESFORD PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JOE SCARRATT Ymddiriedolwr 07 August 2012
DESFORD PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
PAT CRANE Ymddiriedolwr
DESFORD LIBRARY COMMUNITY HUB
Derbyniwyd: Ar amser
DESFORD PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
DESFORD VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
RURAL COMMUNITY COUNCIL (LEICESTERSHIRE AND RUTLAND)
Derbyniwyd: Ar amser
DESFORD HERITAGE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DESFORD IN BLOOM
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.39k £2.75k £3.19k £3.10k £4.30k
Cyfanswm gwariant £2.92k £3.05k £3.27k £3.78k £4.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 02 Gorffennaf 2024 245 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Tachwedd 2021 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 4 NOVEMBER 1881 AS AMENDED BY ORDER OF 8 FEBRUARY 1907.
Gwrthrychau elusennol
APPRENTICING TO ANY SUITABLE TRADE OR OCCUPATION OF CHILDREN RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT, ANY RESIDUE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN BY MEANS OF EXHIBITIONS PAYMENTS FOR CONTINUANCE AT SCHOOL OR BY REWARDS OF PRIZES
Maes buddion
PARISH OF DESFORD
Hanes cofrestru
  • 23 Hydref 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 COTTAGE LANE
DESFORD
LEICESTER
LE9 9GF
Ffôn:
01455821725
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael