ymddiriedolwyr LICHFIELD THEOLOGICAL COLLEGE GENERAL PURPOSES FUND (TRUST 142)
Rhif yr elusen: 528648
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (279 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Revd Preb Dr Jeanette Hartwell | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||||
The Venerable Dr Susan Weller | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
The Rt Revd Sarah Bullock | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|||||||
Claire Shaw | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||||
Rev Preb Romita Shrisunder | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||||
Canon Chancellor of Lichfield Cathedral | Ymddiriedolwr | 05 October 2014 |
|
|
||||||
ARCHDEACON OF STOKE - UPON- TRENT | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|||||||
THE DEAN OF LICHFIELD CATHEDRAL | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||||
BISHOP OF LICHFIELD | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.