Hanes ariannol THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF WILLIAM AVERY

Rhif yr elusen: 528702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/06/2020 24/06/2021 24/06/2022 24/06/2023 24/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £795 £808 £829 £846 £1.23k
Cyfanswm gwariant £1.00k £550 £470 £320 £370
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A