Hanes ariannol THE QUAKER PEACE STUDIES TRUST

Rhif yr elusen: 529095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.93k £12.46k £12.45k £13.54k £33.96k
Cyfanswm gwariant £81.13k £47.38k £67.25k £78.32k £51.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A