PRINCE HENRY'S GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Managing of investments and awarding of prizes and scholarships to pupils of Prince Henry's Grammar School. Owners of the land on which the school is built
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 29 Mehefin 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN LEONARD BEARPARK | Cadeirydd | 28 February 2017 |
|
|
||||
Dr Emma Catherine Anne Pittard | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Peter Allen Charles Latham | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
COUNCILLOR LINDA JOAN HOARE | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Victoria Oldham | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|||||
Shona Bond | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
Mrs Liz Armstrong | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
COUNCILLOR RYK DOWNES | Ymddiriedolwr | 12 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20k | £850 | £671 | £969 | £1.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57k | £2.34k | £2.30k | £2.33k | £1.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DATED 16/03/1960 AS AFFECTED BY RESOLUTION MADE UNDER S74 OF THE CHARITIES ACT 1993 02/02/2011
Gwrthrychau elusennol
(1) THE GOVERNORS MAY APPLY SUCH YEARLY SUM AS THEY THINK FIT IN PROVIDING PRIZES AND SUCH SPECIAL BENEFITS, OR ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY, FOR PRINCE HENRY'S GRAMMAR SCHOOL AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED UPON BETWEEN THE AUTHORITY AND THE GOVERNORS.(2) THE GOVERNORS SHALL APPLY THE RESIDUE OF THE SAID NET INCOME FOR THE BENEFIT OF PERSONS OF EITHER SEX WHO HAVE NOT ATTAINED THE AGE OF 25 YEARS, WHO ARE ABOUT TO ATTEND, OR ARE ATTENDING, OR HAVE FOR NOT LESS THAN TWO YEARS ATTENDED, PRINCE HENRY'S GRAMMAR SCHOOL, AND WHO, IN THE OPINION OF THE GOVERNORS, ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE WITH A PREFERENCE FOR SUCH OF THOSE AS ARE RESIDENT IN THE ANCIENT PARISH OF OTLEY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 29 Mehefin 1981 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
107 Weston Lane
Otley
LS21 2DF
- Ffôn:
- 01943462283
- E-bost:
- pam.beck@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window