Hanes ariannol CLIFF COLLEGE
Rhif yr elusen: 529386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.14m | £2.80m | £1.92m | £2.06m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.54m | £2.66m | £2.35m | £2.74m | £2.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £125.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £261.07k | £572.82k | £210.40k | £806.71k | £850.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £205.69k | £207.88k | £244.98k | £332.06k | £307.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £871.46k | £701.45k | £580.13k | £706.49k | £475.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.08k | £10.15k | £3.69k | £6.84k | £14.25k | |
|
Incwm - Arall | £785.42k | £1.31m | £880.42k | £205.34k | £171.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £223.21k | £0 | £144.70k | £162.30k | £168.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.92m | £2.15m | £1.89m | £2.14m | £2.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.07k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.95k | £37.40k | £508.23k | £13.93k | £14.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £613.95k | £512.73k | £465.12k | £599.03k | £525.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.