THE HORTON-IN-RIBBLESDALE EXHIBITION FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Horton in Ribblesdale CofE (VA) Primary School
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1048250 HORTON-IN-RIBBLESDALE C OF E SCHOOL FUND
- 11 Tachwedd 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Richard Mounsey | Cadeirydd | 30 June 2018 |
|
|
||||
Andrew Richard Blackburn | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Sandra Margaret Ireton | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev STEPHEN DAWSON | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|||||
JEANETTE DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 22 July 2012 |
|
|||||
JIM DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.08k | £1.73k | £2.34k | £6.94k | £1.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.10k | £2.10k | £2.55k | £4.10k | £2.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 10 NOVEMBER 1915 AS VARIED BY SCHEME DATED 15 APRIL 1970
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF EXHIBITIONS TENABLE AT ANY SECONDARY SCHOOL OR ANY UNIVERSITY AND OTHER EXHIBITIONS FOR TEACHERS TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION. THE EXHIBITIONS TO BE GRANTED TO CANDIDATES ON GROUNDS OF MERIT AND ABILITY. OTHER PAYMENTS FOR HIGHER EDUCATION.
Maes buddion
PARISH OF HORTON IN RIBBLESDALE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HORTON IN RIBBLESDALE PRIMARY
HORTON IN RIBBLESDALE SETTLE
N YORKS
BD24 0EX
- Ffôn:
- 01729860435
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window