ymddiriedolwyr AYSGARTH SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 529538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher David Porter | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Anne Naylor | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Antonia Consett | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||
ROBERT JAMES BROOKSBANK | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||
Victoria Sian Savile | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
Claire Lorraine Faithorn Cadogan | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
William Martin Alastair Land | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||
SARAH GUTHE | Ymddiriedolwr | 21 December 2017 |
|
|
||||
Thomas Edmund Justin Nolan | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
JAMES LUKE BOURNE-ARTON | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|||||
Christopher York | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
BENNET HOSKYNS-ABRAHALL | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
DAVID JAMES CHRISTIAN FABER | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|||||
WILLIAM JAMES ROE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.