Hanes ariannol HARROGATE LADIES' COLLEGE LIMITED
Rhif yr elusen: 529579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.25m | £7.55m | £7.61m | £9.08m | £9.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.99m | £8.12m | £8.52m | £9.16m | £9.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.58k | £8.36k | £8.73k | £6.73k | £5.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £195.94k | £62.95k | £105.42k | £247.19k | £240.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.02m | £7.28m | £7.42m | £8.82m | £9.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.75k | £23.18k | £10.69k | £232 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £17.12k | £178.97k | £73.02k | £5.72k | £720 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.58k | £0 | £0 | £0 | £3.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.95m | £8.08m | £8.48m | £9.13m | £9.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.26k | £41.48k | £40.52k | £29.36k | £28.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.75k | £17.90k | £16.29k | £32.99k | £29.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.56k | £9.06k | £7.45k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.