ymddiriedolwyr THE CHETHAM SOCIETY FOR THE PUBLICATION OF REMAINS HISTORICAL AND LITERARY CONNECTED WITH THE PALATINE COUNTIES OF LANCASTER AND CHESTER
Rhif yr elusen: 700047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Philip Joseph Morgan | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|||||
DR S J HARRIS | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|||||
Dr P Shapely | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|||||
PROFESSOR T J THORNTON | Ymddiriedolwr | 07 May 2002 |
|
|||||
MS D J LAVER | Ymddiriedolwr | 01 May 2001 |
|
|||||
DR A G CROSBY | Ymddiriedolwr | 26 April 1994 |
|
|
||||
DR D J CLAYTON | Ymddiriedolwr | 29 October 1991 |
|
|
||||
Dr PAUL HOWSON WILLIAM BOOTH | Ymddiriedolwr | 01 June 1983 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.