Hanes ariannol THE ROTHERHAM HOSPICE TRUST
Rhif yr elusen: 700356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.07m | £6.60m | £8.09m | £7.81m | £5.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.86m | £6.07m | £5.47m | £5.30m | £5.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.58m | £4.36m | £4.50m | £4.35m | £3.53m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £66.00k | N/A | £2.10m | £607.04k | £3.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £705.89k | £566.16k | £1.48m | £988.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.41m | £1.52m | £831.35k | £1.22m | £1.20m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.58m | £4.36m | £6.00m | £5.05m | £3.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.45k | £4.96k | £27.21k | £189 | £21.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £664.12k | £58.42k | £118.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £627.04k | £227.80k | £78.54k | £1.02m | £544.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.83m | £4.94m | £4.45m | £4.33m | £4.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.03m | £1.13m | £1.02m | £964.64k | £749.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.28k | £52.19k | £59.98k | £62.01k | £80.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £108 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.