COMMUNITY FOUNDATION SERVING TYNE & WEAR AND NORTHUMBERLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Community Foundation is a generalist grantmaker to a wide range of community groups predominantly in the area of Tyne & Wear and Northumberland. Its vision is effective giving, thriving communities and enriched lives. The predominant activity is grantmaking but the Community Foundation also devotes resources to development and donor education which aim to increase local philanthropy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£9,401,890
Roddion a chymynroddion | £7.03m | |
Weithgareddau elusennol | £45.99k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £11.09k | |
Buddsoddiadau | £2.31m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£9,989,983
Codi arian | £588.34k | |
Weithgareddau elusennol | £9.40m | |
Arall | £0 |
£7,607,455 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £789,432 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £588.34k | |
Gwariant elusennol | £9.40m |
Codi arian a Arall Gwariant | £588.34k | |
Gwariant elusennol | £9.40m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.02m |
Pobl

24 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 284999 THE ENID BLYTON TRUST FOR CHILDREN
- 11 Chwefror 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 509949 RUTHERFORD SCHOOL ROBERT WOOD TRUST
- 14 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 509714 THE ROYAL JUBILEE EDUCATIONAL CHARITY FOR GIRLS
- 11 Tachwedd 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 230711 BERWICK UPON TWEED NURSING AMENITIES FUND
- 15 Medi 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1113193 LIFESPAN COMPLEMENTARY
- 15 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 225429 NORTHUMBERLAND VILLAGE HOMES TRUST
- 19 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 227165-4 MRS DOROTHY SMITH BEQUEST
- 19 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 227165-2 ERNEST EDWIN CHARLTON
- 19 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 227165-1 THE ARMSTRONG ATKINSON FUND
- 19 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 227165 NEWCASTLE DISPENSARY RELIEF IN SICKNESS CHARITY
- 07 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1150142 ROOM FOR YOU
- 15 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1152368 THE JOYCE TRUST
- 18 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 295313 THE BILL AND MAY HODGSON CHARITABLE TRUST
- 24 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1169341 THE EXCHANGE NORTH TYNESIDE LIMITED
- 01 Awst 1988: Cofrestrwyd
- COMMUNITY FOUNDATION (Enw gwaith)
- TYNE & WEAR FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip James Moorhouse | Cadeirydd | 18 October 2021 |
|
|||||
Pamela Smith | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Glendinning | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Stella Simbo | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Fiona Standfield | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Colin Thompson Hewitt | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|||||
Michael Keith Brodie | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Gillian Wendy Baker | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Claire Malcolm | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Dr Laura Elizabeth Warwick | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Paul Neil Farquhar | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|||||
Ms Lucy Winskell OBE DL | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|||||
Andrew Haigh | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.76m | £9.45m | £9.41m | £7.91m | £10.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.12m | £8.50m | £10.00m | £9.30m | £9.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £775.44k | £693.63k | £965.29k | £649.37k | £789.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.70m | £8.48m | £4.49m | £3.66m | £7.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.50k | £2.00k | £0 | £4.50k | £11.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £52.30k | £54.46k | £39.33k | £42.45k | £45.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £4.93m | £3.78m | £1.32m | £874.49k | £2.08m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.30m | £1.93m | £1.84m | £2.16m | £2.31m | |
|
Incwm - Arall | £2.64m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £46.06k | £2.87m | £1.37k | £10.20k | £1.42m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.59m | £8.04m | £9.51m | £8.80m | £9.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £529.03k | £455.01k | £488.38k | £501.01k | £588.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.28k | £77.78k | £67.47k | £92.50k | £93.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.55m | £7.14m | £8.54m | £7.63m | £8.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £254.18k | £236.91k | £266.39k | £240.74k | £266.52k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £727.80k | £699.82k | £685.88k | £657.89k | £635.04k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £76.55m | £91.21m | £96.52m | £89.87m | £95.78m | |
|
Cyfanswm asedau | £8.54m | £12.00m | £9.44m | £7.80m | £8.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.27m | £1.86m | £2.55m | £2.15m | £2.10m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 JUL 1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 SEP 1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 OCT 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 SEP 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 NOV 2018 as amended on 13 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN THE AREA OF TYNE AND WEAR AND NORTHUMBERLAND: (A) TO PROMOTE AND SUPPORT THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR DISADVANTAGE; (B) TO PRESERVE AND PROTECT HEALTH; (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC; (D) FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN EACH CASE AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
TYNE AND WEAR AND NORTHUMBERLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Community Foundation
Philanthropy House
Woodbine Road
Gosforth
NEWCASTLE UPON TYNE
NE3 1DD
- Ffôn:
- 01912220945
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window