Hanes ariannol STOKE ALDERMOOR COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 701099
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.82k £136.70k £55.32k £0 £0
Cyfanswm gwariant £54.75k £79.13k £79.15k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £19.79k N/A N/A