STOKE ALDERMOOR COMMUNITY ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WITH COVENTRY CITY COUNCIL AND OTHER PARNTERS PROVIDE AND RUN A BUILDING TO PROVIDE EDUCATION CLASSES, ADVICE SESSIONS WORK WITH CHILDREN AND THE COMMUNITY OF STOKE ALDERMOOR AND SURROUNDING AREA IN COVENTRY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1196286 STOKE ALDERMOOR COMMUNITY FOUNDATION
- 16 Ionawr 1989: Cofrestrwyd
- 24 Ionawr 2025: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.82k | £136.70k | £55.32k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.75k | £79.13k | £79.15k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.79k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2025 | 350 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 SEPTEMBER 1988 AND AS AMENDED 20 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF STOKE ALDERMOOR AND THE NEIGHBOURHOOD (HEREINAFTER CALLED THE AREA OF BENEFIT) WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
STOKE ALDERMOOR AND THE NEIGHBOURHOOD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window