Hanes ariannol WORCESTER THEATRES CHARITABLE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 701310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43m | £1.22m | £872.89k | £1.75m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.14m | £633.95k | £1.60m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £114.26k | £159.74k | £182.07k | £324.07k | £117.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £258.50k | £385.36k | £714.51k | £436.53k | £245.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £232.37k | £158.93k | £34.48k | £255.13k | £348.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £927.67k | £675.30k | £123.76k | £1.06m | £1.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £509 | £242 | £132 | £279 | £6.42k | |
|
Incwm - Arall | £6.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £4.80k | £135.79k | £14 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.43m | £1.08m | £624.93k | £1.51m | £1.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £84.04k | £59.00k | £9.02k | £86.70k | £98.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.33k | £25.71k | £5.52k | £19.23k | £18.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.