Hanes ariannol AIREDALE VOLUNTARY DRUG AND ALCOHOL AGENCY
Rhif yr elusen: 701623
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.29m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.19m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £858.34k | £123.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £187.88k | £893.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £87.15k | £4.29k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.19k | £51.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £1.24m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £535 | £635 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.19m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.56k | £8.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.