Hanes ariannol THE LLANDUDNO YOUTH MUSIC THEATRE

Rhif yr elusen: 701723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.37k £7.40k £34.16k £20.95k £38.76k
Cyfanswm gwariant £6.20k £4.81k £41.66k £33.02k £37.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £650 N/A £500 £500 £1.00k