CITIZENS ADVICE SERVICE IN THE BOROUGH OF WIGAN

Rhif yr elusen: 701882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Company's objects are to promote any charitable purpose for the public benefit by the advancement of education, the protection and preservation of health and the relief of poverty, sickness and distress in particular, but without limitation, for the benefit of the community in the Borough of Wigan and surrounding areas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bolton
  • Bury
  • Dinas Salford
  • Oldham
  • Rochdale
  • Wigan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Awst 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • WIGAN CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BEVERLEY JORDAN Cadeirydd 16 November 2016
MORTS ASTLEY HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Siobhan Lucy Dunne Ymddiriedolwr 23 August 2024
Dim ar gofnod
Daniella McKeown Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
Barbara Ann Caren Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
Cllr Deborah Parkinson Ymddiriedolwr 19 March 2024
STANDISH UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Alan Blanchard Ymddiriedolwr 05 December 2023
Dim ar gofnod
Victoria Sarah Burrows Ymddiriedolwr 05 December 2023
Dim ar gofnod
Peter Johnson Ymddiriedolwr 05 December 2023
Dim ar gofnod
Richard Bradley Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Emma Catherine Fox Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Dr Laura Higson-Bliss Ymddiriedolwr 24 January 2023
Dim ar gofnod
Kirsten Oakes Ymddiriedolwr 15 March 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.06m £1.10m £1.08m £981.64k £999.83k
Cyfanswm gwariant £1.05m £1.04m £1.05m £1.01m £1.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £468.22k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £531.97k £474.04k £466.23k £446.23k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £446.76k £474.31k £469.16k £446.83k £468.44k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £7.61k £10.06k £59.30k £27.54k £8.08k
Incwm - Weithgareddau elusennol £604.04k £619.65k £552.28k £503.47k £513.02k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.19k £136 £84 £3.80k £10.29k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.05m £1.04m £1.05m £1.01m £1.03m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.84k £5.26k £11.52k £9.21k £7.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £293 £28 £1.90k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £5.74k £5.41k £8.52k £4.31k £2.58k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £413.91k £488.90k £499.71k £485.07k £448.88k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £47.85k £54.49k £35.20k £46.33k £34.73k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 09 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 09 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 14 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 14 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 04 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Magnum House
Suite 2.1
33 Lord Street
LEIGH
WN7 1BY
Ffôn:
01942709709