Trosolwg o’r elusen LOOE FUND
Rhif yr elusen: 212034-8
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
COMMITTEE MINUTES OF 14 FEBRUARY 1930 AND 8 JULY 1932 AND SCHEME OF THE HIGH COURT OF JUSTICE (CHANCERY DIVISION) 17 NOVEMBER 1958 AND SCHEMES OF 17 NOVEMBER 1964 AND 24 APRIL 1974
Gwrthrychau elusennol
ORPHANS AND FATHERLESS CHILDREN OF SHIPWRECKED MARINERS AND FISHERMEN BELONGING TO THE PORT OF LOOE.
Maes buddion
LOOE
Hanes cofrestru
- 20 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- 17 Chwefror 1997: Tynnwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.