Hanes ariannol LINCOLN COMMUNITY LARDER
Rhif yr elusen: 702967
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.79k | £26.03k | £31.10k | £23.14k | £14.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.66k | £20.22k | £19.29k | £20.27k | £21.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.31k | £3.37k | £625 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.