Dogfen lywodraethu SHEFFIELD U3A
Rhif yr elusen: 703147
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JANUARY 1987 AS AMENDED 24 JANUARY 1996 AND 5 MARCH 1997 AND 11TH OF APRIL 2003 AS AMENDED ON 18 MAY 2016 AS AMENDED ON 09 JUL 2019 as amended on 30 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
The advancement of education, and in particular the education of older people and those who are retired from full time work, by all means including associated activities conducive to learning and personal development, in Sheffield and its surrounding locality
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SHEFFIELD AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.